Artículos

Consejos para cálculos (parte 2)


CONSEJO 6: Multiplica un número por 9

En este caso, simplemente agregue un cero al final del número y reste del número inicial. Hagamos la siguiente multiplicación: 44 x 9.

Agregar un cero al final del número 44 nos da 440.
Luego restamos de este valor el valor inicial: 440-44 = 396.
Entonces 44 x 9 = 396.

Otros ejemplos:
27 x 9 = 270-27 = 243.
56 x 9 = 560-56 = 504.
33 x 9 = 330-33 = 297.

CONSEJO 7: Multiplica un número por 99

En este caso, simplemente agregue 2 ceros al final del número y reste el número inicial. Hagamos la siguiente multiplicación: 44 x 99.

Agregar 2 ceros al final del número 44 nos da 4400.
Luego restamos de este valor el valor inicial: 4400-44 = 4356.
Por lo tanto, 44 ​​x 99 = 4356.

Otros ejemplos:
27x99 = 2700-27 = 2673
56x99 = 5600-56 = 5544
33x99 = 3300-33 = 3267

CONSEJO 8: Multiplica un número por 101

Cuando un número de 2 dígitos AB multiplicado por 101, el resultado será ABAB. Algunos ejemplos:

43 x 101 = 4343
32x101 = 3232
14 x 101 = 1414

CONSEJO 9: Multiplique 2 números (2 dígitos) que tengan el mismo número que las decenas, y sume sus números unitarios a 10

Ejemplos de multiplicaciones que se pueden hacer con este método: 42x48, 53x57, 21x29, 35x35, 87x83, 94x96, etc.

Se deben seguir los siguientes pasos:
1) Multiplicamos el dígito de las decenas (que es igual a los 2 números) por el número que le sigue;
2) Multiplicamos los números de unidad normalmente;
3) Ponemos las dos partes juntas.

Hagamos la siguiente multiplicación: 53 x 57:
Paso 1:
5x6 = 30
Paso 2:
3x7 = 21
Paso 3:
Ponemos los dos números juntos: 3021.
Entonces 53 x 57 = 3021. ¡Barbudo!

Otro ejemplo: 94x96:
Paso 1:
9x10 = 90
Paso 2:
4x6 = 24
Paso 3:
Ponemos los dos números juntos: 9024.
Entonces 94 x 96 = 9024. ¡Barbudo!

CONSEJO 10: Suma de n primeros números naturales impares

La suma de no primeros números naturales impares son iguales no2. Ejemplos:

1) Suma de los primeros 5 números naturales impares (1 + 3 + 5 + 7 + 9):
La suma es igual a 52 = 25.

2) Suma de los primeros 15 números naturales impares:
La suma es igual a 152 = 225.

CONSEJO 11: Multiplica un número por 15

Suma el número con su mitad y multiplica el resultado por 10.
Ejemplos:
14×15 =(14+7)×10=210
10,4×15=(10,4+5,2)×10=15,6×10=156

<